Peder Flemming Thalbitzer-Foldskov
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKAB AF 25/1 2012 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.325' DKK KAY WILHELMSEN FONDEN AF 1982 (2014) |
Største underskud: | -3.455' DKK OTIN ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 1974 ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 13.093' DKK METACOAT A/S (2018) |
Største gæld: | 76.685' DKK OTIN ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 1974 ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos METACOAT A/S (2021) |
Seed: 643477914
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor for nu mange år siden hos AKTIESELSKAB AF 25/1 2012 (tidligere ROTHENBORG SPECIALMASKINER A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Peder Flemming Thalbitzer-Foldskov i 49 år 4 måneder, før stoppet d. 27. september 1996.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 8. november 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
I/S Mosedalvej 11
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (43)
-
I/S Mosedalvej 11 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2011
Registreringsdato: 01.01.2011 -
ADV FLEMMING THALBITZER-FOLDSKOV (Nu: Fl. Thalbitzer-Foldskov v/Peder F Thalbitzer-Foldskov) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2010
Registreringsdato: 31.03.2010 -
SPECIALLÆGESELSKABET ØJENKLINIKKEN I HAVEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.12.2007
Registreringsdato: 19.12.2007
Blå bog (fortsat)
Peder har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 76 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.1971 - 31.03.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
07.06.2007 - 19.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1986 - 31.10.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.12.1998 - 31.03.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Peder har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 49 år 4 måneder fra 1947 til 1996 hos AKTIESELSKAB AF 25/1 2012.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.114' DKK (NSL NR. 107 A/S (Nu: ALL RIGHT FILM A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.849' DKK (METACOAT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.653' DKK (METACOAT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.370' DKK (NSL NR. 107 A/S (Nu: ALL RIGHT FILM A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Peder' netværk er Peter Løgstrup.