Søren Otto Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1993 (30 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | NYKØBING ISENKRAM SØREN OTTO JACOBSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.999' DKK S. J. INVEST ApS (2014) |
Største underskud: | -9.028' DKK NÆSTVED BOLDKLUB A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 19.863' DKK S. J. INVEST ApS (2021) |
Største gæld: | 16.359' DKK S. J. EJENDOMSINVEST ApS (2020) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos NÆSTVED BOLDKLUB A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af NYKØBING F. ISENKRAM ApS (17 år 7 måneder) |
Seed: 2049520013
Karrieren i erhvervslivet startede i 1993 hos NYKØBING ISENKRAM SØREN OTTO JACOBSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Søren Otto Jakobsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Søren i 13 år 3 måneder, før stoppet d. 31. december 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
S. J. INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
NYKØBING F. ISENKRAM ApS
Via S. J. INVEST ApS -
S. J. EJENDOMSINVEST ApS
Via S. J. INVEST ApS -
Marielyst Strand Ejendomme ApS
Via S. J. INVEST ApS -
Marielyst Is ApS
Via S. J. INVEST ApS -
CC 2.0 ApS
Via S. J. INVEST ApS -
NÆSTVED BOLDKLUB A/S
Via CC 2.0 ApS
Direktørposter (4)
-
S. J. INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2009 -
NYKØBING F. ISENKRAM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2007 -
S. J. EJENDOMSINVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2012 -
Marielyst Is ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
Marielyst Strand Ejendomme ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.10.2015 -
GULDBORGSUND HÅNDBOLD ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
KAFFEHUSET NYKØBING ApS (Nu: Marielyst Strand Ejendomme ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.07.2022
Registreringsdato: 05.07.2022 -
Marielyst Is ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.04.2019
Registreringsdato: 23.04.2019 -
MARIELYST EJENDOMME ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2018
Registreringsdato: 03.04.2018
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
23.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
01.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
20.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.02.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Bestyrelsesmedlem
21.02.2014 - 14.10.2015
Reel ejer
03.09.2015 - Stadig aktiv
Direktør
15.10.2015 - 05.07.2022
Bestyrelsesmedlem
15.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Søren Otto Jakobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn S. J. INVEST ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.369' DKK. Gennem holdingselskabet S. J. INVEST ApS har Søren derfor også andele i NYKØBING F. ISENKRAM ApS (33.34-49.99%), S. J. EJENDOMSINVEST ApS (100%), Marielyst Strand Ejendomme ApS (50-66.65%), Marielyst Is ApS (50-66.65%) samt CC 2.0 ApS (5-9.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Søren Otto Jakobsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Søren Otto Jakobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos MARIELYST EJENDOMME ApS der præsenterede et overskud på 1.660' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos LARSENS PÅ TORVET ApS der præsenterede et underskud på 883' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 9 måneder fra 2011 til i dag hos GULDBORGSUND HÅNDBOLD ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.255' DKK (S. J. INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.369' DKK (S. J. INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -352' DKK (KAFFEHUSET NYKØBING ApS (Nu: Marielyst Strand Ejendomme ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Robert Bruun.