Kim Kugelberg Pedersen
Karrieren startede hos: | A/S MØNS INDUSTRI- OG VÆRKSTEDSHUSE (Bestyrelsesmedlem) |
Seed: 1113036929
Det startede for flere år siden ved A/S MØNS INDUSTRI- OG VÆRKSTEDSHUSE i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kim Kugelberg Pedersen i 18 år 9 måneder, før stoppet den 13. juni 1990.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor gennemførelse af byggeprojekter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. august 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RealMæglerne Kim K. Pedersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (3)
-
LILJA EJENDOMSMÆGLERFIRMA KIM K PEDERSEN (Nu: RealMæglerne Kim K. Pedersen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1997
Registreringsdato: 01.01.1997 -
A/S MØNS INDUSTRI- OG VÆRKSTEDSHUSE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.1990
Registreringsdato: 13.06.1990 -
A/S MØNS INDUSTRI- OG VÆRKSTEDSHUSE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.08.1971
Registreringsdato: 18.08.1971
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
18.08.1971 - 13.06.1990
Ejerandel: Intet ejerskab