Jesper Wivet Sandholt
Erhvervsaktiv siden: | 22. feb. 1995 (29 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sandholt ID v/Jesper Sandholt (Stifter) |
Største overskud: | 28' DKK Gimtech ApS (2023) |
Største underskud: | -209' DKK I-S-PEAK ApS (2018) |
Største egenkapital: | 95' DKK MASAJO GRUPPEN ApS (2014) |
Største gæld: | 615' DKK I-S-PEAK ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MASAJO GRUPPEN ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sandholt ID v/Jesper Sandholt (29 år 6 måneder) |
Seed: 1514405559
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1995 hos Sandholt ID v/Jesper Sandholt (tidligere SANDHOLT I.D. V/JESPER SANDHOLT) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Jesper Wivet Sandholt og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Jesper nu bestreddet i 29 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen industriel design og produktdesign.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Sandholt ID v/Jesper Sandholt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Gimtech ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Tidslinje (10)
-
Gimtech ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
Gimtech ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.04.2023
Registreringsdato: 13.04.2023 -
Gimtech ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.04.2023
Registreringsdato: 13.04.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
22.02.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
13.04.2023 - 15.12.2023
Ejer
13.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
11.04.2012 - 07.02.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
05.03.2012 - 29.12.2021
Ejerandel: 30% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
12.01.2012 - 31.10.2021
Ejerandel: 33,3%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Gimtech ApS kunne offentliggøre et overskud på 28' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor OVENOVER DANMARK ApS kunne offentliggøre et underskud på 47' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Morten Hald.