Jørgen Flemming Bjerg
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1993 (31 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUNLINE PC & SOFTWARE JØRGEN BJERG (Stifter) |
Største overskud: | 33.767' DKK VIVA ENERGI A/S (2022) |
Største underskud: | -880' DKK IT-MESTER A/S (Nu: Coworkit A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 39.326' DKK VIVA ENERGI A/S (2022) |
Største gæld: | 20.124' DKK VIVA ENERGI A/S (2022) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos VIVA ENERGI A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SUNLINE PC & SOFTWARE JØRGEN BJERG (31 år 6 måneder) |
Seed: 264808626
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1993 ved SUNLINE PC & SOFTWARE JØRGEN BJERG i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Jørgen Flemming Bjerg og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter og Ejer har Jørgen nu bestreddet i 31 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen computerprogrammering.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SUNLINE PC & SOFTWARE JØRGEN BJERG
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
J. BJERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
JAMA IT ApS
Via J. BJERG HOLDING ApS -
CW PARTNER ApS
Via J. BJERG HOLDING ApS -
Coworkit A/S
Via CW PARTNER ApS
Direktørposter (2)
-
JAMA IT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2009 -
J. BJERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
CW PARTNER ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.11.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
VIVA ENERGI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2022
Registreringsdato: 03.01.2022 -
IT-MESTER A/S (Nu: Coworkit A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2020
Registreringsdato: 01.12.2020 -
IT-MESTER A/S (Nu: Coworkit A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2017
Registreringsdato: 01.12.2017
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejer
25.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via J. BJERG HOLDING ApS -
Reel ejer
14.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
12.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
12.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jørgen Flemming Bjerg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J. BJERG HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.172' DKK. Gennem holdingselskabet J. BJERG HOLDING ApS har Jørgen derfor også andele i JAMA IT ApS (100%) og CW PARTNER ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jørgen Flemming Bjerg, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor JAMA IT ApS kunne fremvise et overskud på 393' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor J. BJERG HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 18' DKK.