Reza Jan Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. feb. 1994 (30 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DELTA MARKETING ANNE & REZA LARSEN (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -15' DKK Industripartner Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 25' DKK Industripartner Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 15' DKK Industripartner Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Industripartner Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af RJL HOLDING ApS (12 år 9 måneder) |
Seed: 824036611
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1994 i DELTA MARKETING ANNE & REZA LARSEN med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Anne Ørskov at Reza Jan Larsen stiftede DELTA MARKETING ANNE & REZA LARSEN den dag i februar 1994. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Reza i 6 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden detailhandel bortset fra butikshandel. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Industripartner
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Industripartner Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
COOL4SEA ApS
Via Industripartner Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Industripartner Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2022
Tidslinje (19)
-
Industripartner Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.05.2022
Registreringsdato: 04.05.2022 -
Industripartner Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.05.2022
Registreringsdato: 04.05.2022 -
Industripartner (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020
Blå bog (fortsat)
Reza har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
13.10.2003 - 08.08.2016
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.12.2005 - 07.12.2012
Bestyrelsesmedlem
11.12.2007 - 07.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.06.2005 - 07.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Reza Jan Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Industripartner Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 15' DKK. Igennem holdingselskabet Industripartner Holding ApS har Reza derfor også ejerandele i COOL4SEA ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Reza Jan Larsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Industripartner Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 15' DKK.