Niels Kristian Hessellund Garde
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Garde Køreskole (Ejer) |
Største overskud: | 619' DKK KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS (2019-20) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.801' DKK KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS (2022-23) |
Største gæld: | 3.587' DKK KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Garde Køreskole (21 år 10 måneder) |
Seed: 595050242
Det startede i 1998 ved Garde Køreskole (tidligere GARDES NATURPRODUKTER V/NIELS KR GARDE) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Niels Kristian Hessellund Garde der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Niels i 21 år 10 måneder, før stoppet den 12. august 2020.
Virksomheden opererede indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 12. august 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
GARDES NATURPRODUKTER V/NIELS KR GARDE (Nu: Garde Køreskole) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 12.08.2020
Registreringsdato: 12.08.2020
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.02.2020 - 21.05.2024
Bestyrelsesmedlem
22.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.1998 - 12.08.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Niels Kristian Hessellund Garde har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS der præsenterede et overskud på 619' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 3 måneder fra 2020 til 2024 hos KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Carsten Lousen.