Kim Husmer Hellmuth
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ALLSTAR MANAGEMENT V/K.HELMUTH & A.BRANDT (Ejer) |
Største overskud: | 933' DKK SINCERA ApS (2015) |
Største underskud: | -628' DKK SINCERA ApS (2019) |
Største egenkapital: | 582' DKK HELLMUTH HOLDING ApS (2015) |
Største gæld: | 1.230' DKK SINCERA ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SINCERA ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HELLMUTH HOLDING ApS (16 år 9 måneder) |
Seed: 1549426055
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1998 ved ALLSTAR MANAGEMENT V/K.HELMUTH & A.BRANDT i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Allan Brandt at Kim Husmer Hellmuth stiftede ALLSTAR MANAGEMENT V/K.HELMUTH & A.BRANDT den dag i august 1998. Rollen som Ejer og Stifter havde Kim i 3 år, før fratrædelsen den 31. august 2001.
Virksomheden opererede indenfor branchen andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. august 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HELLMUTH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SINCERA ApS
Via HELLMUTH HOLDING ApS -
GENERATORS ApS
Via HELLMUTH HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
HELLMUTH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2007 -
SINCERA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2007 -
GENERATORS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2013
Tidslinje (14)
-
CARDY ApS (Nu: StoryWonders ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2018
Registreringsdato: 22.08.2018 -
GRADE A ApS (Nu: VI INVEST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 12.12.2014
Registreringsdato: 12.12.2014 -
CARDY ApS (Nu: StoryWonders ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.11.2014
Registreringsdato: 04.11.2014
Blå bog (fortsat)
Kim har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. I en karriere som har varet i mere end 26 år 2 måneder, har Kim bla. Arbejdet indenfor felter som Marketing Strategy, Business Strategy, Digital Marketing, Marketing Management og Digital Strategy.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
11.09.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,32% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
13.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
04.11.2014 - 22.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.04.2010 - 12.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Husmer Hellmuth er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HELLMUTH HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 52' DKK. Gennem sit holdingselskab HELLMUTH HOLDING ApS har Kim dermed også andele i SINCERA ApS (50-66.65%) og GENERATORS ApS (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kim Husmer Hellmuth, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor SINCERA ApS landede et overskud på 933' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor SINCERA ApS landede et underskud på 628' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 58' DKK (SINCERA ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 33' DKK (HELLMUTH HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 190' DKK (SINCERA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -11' DKK (GENERATORS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Niels Damgaard-jensen.