Jane Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | LANDMÆND LARS OG JANE CHRISTENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 138.520' DKK OVE WRIST & CO. A/S (Nu: WRIST SHIP SUPPLY A/S) (2015) |
Største underskud: | -6.778' DKK BACHE A/S (2019) |
Største egenkapital: | 1.128.408' DKK OVE WRIST & CO. A/S (Nu: WRIST SHIP SUPPLY A/S) (2023) |
Største gæld: | 733.613' DKK OVE WRIST & CO. A/S (Nu: WRIST SHIP SUPPLY A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 1.105 årsværk hos OVE WRIST & CO. A/S (Nu: WRIST SHIP SUPPLY A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GJØL MARINECENTER A/S (17 år 2 måneder) |
Seed: 123554888
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1998 ved LANDMÆND LARS OG JANE CHRISTENSEN som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Lars Bo Christensen at Jane Christensen stiftede LANDMÆND LARS OG JANE CHRISTENSEN den dag i april 1998. Rollen som Ejer og Stifter havde Jane i 12 år 8 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2010.
Virksomheden opererede indenfor branchen dyrkning af andre etårige afgrøder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JADA INVEST I ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
EWII Midas Energy A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
GJØL MARINECENTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2007
Tidslinje (91)
-
BACHE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2024
Registreringsdato: 15.08.2024 -
JADA INVEST I ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023 -
EWII Midas Energy A/S
Tilknyttet som direktørDato: 24.08.2022
Registreringsdato: 24.08.2022
Blå bog (fortsat)
Jane har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
24.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.02.2022 - 15.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
04.06.2012 - 24.08.2018
Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Direktør
03.09.2018 - 31.08.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.03.2017 - 30.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Jane Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved BACHE A/S der præsenterede et overskud på 12.003' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved Ejendomsselskabet Gjøl Kro A/S der præsenterede et underskud på 38' DKK.
Jane har i alt siddet i bestyrelsen hos 31 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 2 måneder fra 2007 til i dag hos GJØL MARINECENTER A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 92.601' DKK (OVE WRIST & CO. A/S (Nu: WRIST SHIP SUPPLY A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 6.288' DKK (EWII Midas Energy A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.128.408' DKK (OVE WRIST & CO. A/S (Nu: WRIST SHIP SUPPLY A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.222' DKK (GJØL MARINECENTER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jane' netværk er Arne Nielsen.