Mekkhala Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1990 (34 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANILUND ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8.081' DKK DANILUND EJENDOMSINVEST ApS (Nu: DANI INVEST A/S) (2021) |
Største underskud: | -3.027' DKK DANILUND EJENDOMSINVEST ApS (Nu: DANI INVEST A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 93.242' DKK DANILUND EJENDOMSINVEST ApS (Nu: DANI INVEST A/S) (2022) |
Største gæld: | 11.171' DKK DANILUND EJENDOMSINVEST ApS (Nu: DANI INVEST A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos DANILUND EJENDOMSINVEST ApS (Nu: DANI INVEST A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af DANILUND ApS (10 år 10 måneder) |
Seed: 2146187520
Det hele startede for alvor en dag i 1990 i DANILUND ApS (tidligere ApS SPKR NR. 2957) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Mekkhala Jensen i 10 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 28. maj 2001.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. maj 2001.
Repræsentant (1)
-
Wat Dan-Thai
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 10.01.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Bilcom A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.02.2021
Tidslinje (22)
-
Wat Dan-Thai
Tilknyttet som repræsentantDato: 10.01.2023
Registreringsdato: 10.01.2023 -
Bilcom A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2021
Registreringsdato: 06.02.2021 -
DK FORMUEPLEJE A/S (Nu: DW APS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2021
Registreringsdato: 25.01.2021
Blå bog (fortsat)
Mekkhala har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
10.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2011 - 03.01.2012
Bestyrelsesmedlem
20.05.2019 - 25.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.07.2006 - 15.10.2012
Bestyrelsesmedlem
06.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.01.2005 - 30.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.11.2004 - 22.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.780' DKK (DANILUND EJENDOMSINVEST ApS (Nu: DANI INVEST A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 89.495' DKK (DANILUND EJENDOMSINVEST ApS (Nu: DANI INVEST A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (DK FORMUEPLEJE A/S (Nu: DW APS)).
En af de forbindelser som går igen i Mekkhala' netværk er Jens Jørgen Jensen.