Jens Ravnsbæk Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 10. okt. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ÅHOLM PRODUCTION & RÅDGIVNING V/JENS RAVNSBÆK ANDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 19.462' DKK K.W. BRUUN LOGISTIK A/S (2021) |
Største underskud: | -78.082' DKK GREEN MOBILITY ApS (Nu: GreenMobility A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 144.084' DKK GREEN MOBILITY ApS (Nu: GreenMobility A/S) (2021) |
Største gæld: | 166.581' DKK K.W. BRUUN LOGISTIK A/S (2018) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos K.W. BRUUN LOGISTIK A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af ÅHOLM PRODUCTION & RÅDGIVNING V/JENS RAVNSBÆK ANDERSEN (7 år 2 måneder) |
Seed: 1398904169
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1999 ved ÅHOLM PRODUCTION & RÅDGIVNING V/JENS RAVNSBÆK ANDERSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jens Ravnsbæk Andersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Jens i 7 år 2 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2006.
Virksomheden opererede indenfor branchen landbrugskonsulenter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JRA Rådgivning & Investering ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Milk 2 Market Holding aps
Via JRA Rådgivning & Investering ApS -
Milk 2 Market ApS
Via Milk 2 Market Holding aps -
BiomassAuctions ApS
Via JRA Rådgivning & Investering ApS
Direktørposter (1)
-
JRA Rådgivning & Investering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
BiomassAuctions ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.03.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
Milk 2 Market ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2022
Registreringsdato: 29.06.2022 -
Milk 2 Market Holding aps
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2022
Registreringsdato: 29.06.2022 -
Milk 2 Market ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.11.2020
Registreringsdato: 12.11.2020
Blå bog (fortsat)
Jens har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
05.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 14% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
25.10.2017 - 29.06.2022
Reel ejer
25.10.2017 - 08.05.2018
Direktør
25.10.2017 - 12.11.2020
Reel ejer
09.05.2018 - 22.10.2019
Reel ejer
23.10.2019 - 13.06.2021
Reel ejer
14.06.2021 - 29.06.2022
Ejerandel: 13% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
25.10.2017 - 29.06.2022
Ejer
25.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Milk 2 Market Holding aps -
Direktør
24.10.2013 - 06.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor GREEN MOBILITY ApS (Nu: GreenMobility A/S) fremviste et overskud på 78' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Milk 2 Market ApS fremviste et underskud på 168' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.620' DKK (K.W. BRUUN LOGISTIK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 49.077' DKK (GREEN MOBILITY ApS (Nu: GreenMobility A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 37.730' DKK (K.W. BRUUN LOGISTIK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -456' DKK (Milk 2 Market ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Andreas Hastrup.