Lars Peter Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 1982 (42 år) |
Karrieren startede hos: | LANDMAND LARS RASMUSSEN (Stifter) |
Største overskud: | 71.728' DKK AGROVAKIA A/S (2023) |
Største underskud: | -2.037' DKK AGROTREND ApS (2015) |
Største egenkapital: | 664.445' DKK AGROVAKIA A/S (2023) |
Største gæld: | 257.748' DKK AGROVAKIA A/S (2020) |
Flest årsværk: | 2.000 årsværk hos AGROVAKIA A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af LANDMAND LARS RASMUSSEN (42 år) |
Seed: 465601847
Karrieren i erhvervslivet startede i 1982 hos LANDMAND LARS RASMUSSEN i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Lars Peter Rasmussen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Lars nu bestreddet i 42 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LANDMAND LARS RASMUSSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Tokløveret Holding ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AGROVAKIA A/S
Via Tokløveret Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Tokløveret Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
AGROVAKIA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2004
Tidslinje (38)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET WINDINVEST THORSMINDE ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021 -
K/S WINDINVEST THORSMINDE (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2021
Registreringsdato: 30.11.2021 -
K/S WINDINVEST THORSMINDE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2021
Registreringsdato: 30.11.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
18.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5,28% -
Bestyrelsesmedlem
25.02.2004 - Stadig aktiv
Ejer
18.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Tokløveret Holding ApS -
Stifter og Ejer
15.09.1982 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
04.09.2012 - 19.02.2020
Ejer
04.09.2012 - 19.02.2020
Ejer
20.02.2020 - 01.12.2021
Ejerandel: 25-33.33% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
04.09.2012 - 30.11.2021
Ejer
20.02.2020 - 30.11.2021
Ejerandel: 33,4%
Lars Peter Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tokløveret Holding ApS (ejer pt. 5,28%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 101.161' DKK. Gennem holdingselskabet Tokløveret Holding ApS har Lars derfor også andele i AGROVAKIA A/S (15-19.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lars Peter Rasmussen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor TOKLØVERET HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 11.034' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor HASAGERGÅRD HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 602' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 71.728' DKK (AGROVAKIA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 664.445' DKK (AGROVAKIA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 101.161' DKK (Tokløveret Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Ole Finn Jensen.