Marianne Gjedde Karberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1990 (34 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | RMB/REKLAME & MARKETING BUTIKKEN. DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 184.166' DKK TJK FAMILIEHOLDING ApS (Nu: Just & Karberg Holding ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -1.166' DKK JK Ventures ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 424.776' DKK TJK FAMILIEHOLDING ApS (Nu: Just & Karberg Holding ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 166.186' DKK TJK FAMILIEHOLDING ApS (Nu: Just & Karberg Holding ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af CON-A-MORE ApS (13 år 5 måneder) |
Seed: 678294270
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1990 ved RMB/REKLAME & MARKETING BUTIKKEN. DANMARK A/S (tidligere A/S PSE NR. 3724) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Marianne Gjedde Karberg i 2 år 1 måned, før stoppet den 27. marts 1992.
Dengang var virksomhedens branche indenfor reklamebureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 kunne vise et underskud på 66' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. januar 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CON-A-MORE ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
JK Ventures ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2022 -
CON-A-MORE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2011
Bestyrelsesposter (2)
-
Just & Karberg Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.04.2017 -
Just & Karberg Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.04.2017
Ejendomme (4)
Tidslinje (11)
-
JK Ventures ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.05.2022
Registreringsdato: 25.05.2022 -
TJK HOLDING ApS AF 12. FEBRUAR 2003
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.04.2017
Registreringsdato: 06.04.2017 -
TJK FAMILIEHOLDING ApS (Nu: Just & Karberg Holding ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.04.2017
Registreringsdato: 06.04.2017
Blå bog (fortsat)
Marianne har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
21.03.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.09.2009 - 06.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor JK Ventures ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.166' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Thomas Just Karberg.