Lars Peter Nitschke
Erhvervsaktiv siden: | 22. nov. 1996 (27 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HALKÆR ÅDALENS KULTURHUS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 361' DKK LIAB ApS (2020) |
Største underskud: | -413' DKK LIAB ApS (2018) |
Største egenkapital: | 1.127' DKK LIAB HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 2.501' DKK SLAPPUK ApS (2017) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos LIAB ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af ZJEK HOLDING ApS (16 år 7 måneder) |
Seed: 1335817577
Det hele startede i 1996 i HALKÆR ÅDALENS KULTURHUS ApS (tidligere HALKÆR KRO ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Peter Nitschke i 8 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 1. februar 2005.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden restaurationsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 som viste et overskud på 8' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ZJEK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SLAPPUK ApS
Via ZJEK HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
ZJEK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2008 -
SLAPPUK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
LIAB ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
LIAB HOLDING ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
LIAB HOLDING ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 01.11.2019
Registreringsdato: 01.11.2019
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
03.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Direktør
06.02.2008 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.11.2017 - 01.05.2022
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor LIAB HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 93' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor LIAB HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 314' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 134' DKK (LIAB ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 270' DKK (SLAPPUK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.127' DKK (LIAB HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -329' DKK (ZJEK HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Klavs Torp.