Morten Jensen Salomonsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. apr. 2007 (17 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MJS NÆSTVED HOLDING ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Business Danmark (6 år 10 måneder) |
Seed: 726216955
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2007 ved MJS NÆSTVED HOLDING ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Morten Jensen Salomonsen i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen den 24. august 2009.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 24. august 2009.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Salomon Trading (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016 -
Salomon Trading (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016 -
DANCAR ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2009
Registreringsdato: 24.08.2009
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.01.2016 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
24.04.2007 - 24.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.04.2007 - 24.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Jan Ahlers Hansen.