Søren Klausen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | RADIO 5 V/KIM PEDERSEN OG SØREN KLAUSEN (Ejer) |
Største overskud: | 52.654' DKK BILLUND SPILDEVAND A/S (2017) |
Største underskud: | -46.158' DKK BILLUND SPILDEVAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 700.998' DKK BILLUND VAND A/S (Nu: BILLUND VAND OG ENERGI A/S) (2023) |
Største gæld: | 101.785' DKK BILLUND SPILDEVAND A/S (2015) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos BILLUND VAND A/S (Nu: BILLUND VAND OG ENERGI A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af RADIO 5 V/KIM PEDERSEN OG SØREN KLAUSEN (25 år 3 måneder) |
Seed: 800301982
Det hele begyndte for alvor dengang i 1999 hos RADIO 5 V/KIM PEDERSEN OG SØREN KLAUSEN som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Kim Skjold Pedersen at Søren Klausen stiftede RADIO 5 V/KIM PEDERSEN OG SØREN KLAUSEN den dag i juni 1999. Titlen som Ejer og Stifter har Søren nu besiddet i 25 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen radiovirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
RADIO 5 V/KIM PEDERSEN OG SØREN KLAUSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KLAUSEN OG PEDERSEN ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AVDESIGN ApS
Via KLAUSEN OG PEDERSEN ApS -
MY INSTORE APPS ApS
Via KLAUSEN OG PEDERSEN ApS
Direktørposter (2)
-
KLAUSEN OG PEDERSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2010 -
MY INSTORE APPS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
MY INSTORE APPS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (23)
-
BILLUND SPILDEVAND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
BILLUND DRIKKEVAND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
Grindsted Renseanlæg A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.08.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via KLAUSEN OG PEDERSEN ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
04.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.06.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2016 - 31.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2013 - 31.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Klausen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KLAUSEN OG PEDERSEN ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.462' DKK. Igennem sit holdingselskab KLAUSEN OG PEDERSEN ApS har Søren dermed også ejerandele i AVDESIGN ApS (90-99.99%) samt MY INSTORE APPS ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Søren Klausen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Søren Klausen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos BILLUND SPILDEVAND A/S der præsenterede et overskud på 52.654' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos BILLUND SPILDEVAND A/S der præsenterede et underskud på 46.158' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 1 måned fra 2011 til i dag hos MY INSTORE APPS ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.274' DKK (BILLUND VAND A/S (Nu: BILLUND VAND OG ENERGI A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 700.998' DKK (BILLUND VAND A/S (Nu: BILLUND VAND OG ENERGI A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.642' DKK (BILLUND ENERGI A/S).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Kim Skjold Pedersen.