Ole Brun Schnuchel
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | H K TRADING I/S V/EBBE LYKKESKOV (Ejer) |
Største overskud: | 1.939' DKK E. KOED CHRISTENSEN A/S (2022-23) |
Største underskud: | -1.480' DKK E. KOED CHRISTENSEN A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 4.017' DKK E. KOED CHRISTENSEN A/S (2022-23) |
Største gæld: | 10.376' DKK E. KOED CHRISTENSEN A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos E. KOED CHRISTENSEN A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af HATRA DANMARK I/S v/Alex Vels Jensen og Ole Brun Schnuchel (9 år) |
Seed: 2138259040
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1999 ved H K TRADING I/S V/EBBE LYKKESKOV i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Per Klemmensen, Ebbe Lykkeskov at Ole Brun Schnuchel stiftede H K TRADING I/S V/EBBE LYKKESKOV den dag i februar 1999. Rollen som Ejer og Stifter bestred Ole i 10 måneder, før stoppet den 17. december 1999.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Schnuchel Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
E. KOED CHRISTENSEN A/S
Via Schnuchel Holding ApS
Direktørposter (2)
-
E. KOED CHRISTENSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.10.2016 -
Schnuchel Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2016
Ejendomme (5)
Tidslinje (18)
-
P.N. ERICHSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.09.2021
Registreringsdato: 07.09.2021 -
P.N. ERICHSEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2020
Registreringsdato: 19.08.2020 -
E. KOED CHRISTENSEN A/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2020
Registreringsdato: 29.06.2020
Blå bog (fortsat)
Ole har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.08.2020 - 07.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.10.2016 - Stadig aktiv
Direktør
03.10.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.11.2019 - 28.06.2020
Ejer
29.06.2020 - 29.06.2020
Reel ejer
29.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 62,5% -
Reel ejer
24.08.2016 - 04.11.2019
Bestyrelsesmedlem
24.08.2016 - 05.11.2019
Reel ejer og Direktør
05.11.2019 - 26.06.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
24.08.2016 - 26.09.2016
Direktør
24.08.2016 - Stadig aktiv
Ejer
27.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.2006 - 30.06.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ole Brun Schnuchel er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Schnuchel Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.336' DKK. Gennem holdingselskabet Schnuchel Holding ApS har Ole derfor også andele i E. KOED CHRISTENSEN A/S (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Ole Brun Schnuchel, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor E. KOED CHRISTENSEN A/S kunne fremvise et overskud på 1.939' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor E. KOED CHRISTENSEN A/S kunne fremvise et underskud på 418' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Jens Bolet.