Søren Peter Korup
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1999 (25 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Hr Søren Peter Korup (Ejer) |
Største overskud: | 985' DKK KORUP ApS (2021-22) |
Største underskud: | -3.453' DKK KJ Bio A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 9.712' DKK Imbro Retail - Odense K/S (2023) |
Største gæld: | 21.057' DKK Imbro Retail - Odense K/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos KJ Bio A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af KORUP ApS (10 år 2 måneder) |
Seed: 273720402
Det startede for alvor en dag i 1999 ved Hr Søren Peter Korup (tidligere S P Korup v/Søren Peter Korup) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Søren Peter Korup der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Søren i 4 år 4 måneder, før stoppet den 31. december 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KORUP ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Imbro Retail - Odense K/S
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
A/S KNUD JEPSEN
Via KORUP ApS -
KJ EXPORT ApS
Via A/S KNUD JEPSEN -
KJ Bio A/S
Via A/S KNUD JEPSEN
Direktørposter (2)
-
KJ Bio A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2019 -
KORUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
KJ Bio A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.03.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
TGOD Denmark Production A/S
Fratrådt som direktørDato: 09.12.2021
Registreringsdato: 09.12.2021 -
TGOD Denmark Production A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.12.2021
Registreringsdato: 09.12.2021 -
TGOD Denmark Production A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.03.2021
Registreringsdato: 10.03.2021
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
18.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
08.03.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.03.2021 - Stadig aktiv
Ejer
17.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via A/S KNUD JEPSEN -
Stifter, Ejer og Direktør
23.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
22.08.2019 - 09.12.2021
Bestyrelsesmedlem
10.03.2021 - 09.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.1999 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor KORUP ApS kunne offentliggøre et overskud på 985' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor KJ Bio A/S kunne offentliggøre et underskud på 3.453' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Lars Korup.