Ole Bjarne Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 6. maj 1991 (33 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DIN BANK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 11.462' DKK HHNN ApS (2021) |
Største underskud: | -13.762' DKK HHRK ApS (2022) |
Største egenkapital: | 100.608' DKK HHNN ApS (2021) |
Største gæld: | 27.820' DKK K/S RÅDHUSCENTRET. VOJENS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KHRK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af RÅDHUSCENTRET. 1995 ApS (28 år 9 måneder) |
Seed: 94410258
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1991 i DIN BANK A/S (tidligere KP/PBU BANKEN A/S) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Ole Bjarne Hansen i 6 år 11 måneder, inden stoppet d. 28. april 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. september 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RÅDHUSCENTRET. 1995 ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S RÅDHUSCENTRET. VOJENS
Via RÅDHUSCENTRET. 1995 ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
OBH-CONSULT V/OLE HANSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
K/S RÅDHUSCENTRET. VOJENS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.09.2016
Registreringsdato: 05.09.2016 -
ØFC HOLDING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.11.2010
Registreringsdato: 05.11.2010
Blå bog (fortsat)
Ole har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
05.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
11.12.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.07.1998 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2005 - 05.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2005 - 18.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 5 måneder fra 2005 til 2010 hos ØFC HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.947' DKK (HHNN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (IP 011 ApS (Nu: RÅDHUSCENTRET. 1995 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 97.664' DKK (HHNN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 304' DKK (IP 011 ApS (Nu: RÅDHUSCENTRET. 1995 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Thyge Christian Dahl Hansen.