Karina Digmann Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 28. feb. 1997 (27 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DIGMANN A/S BYGNINGSSERVICE EL - VVS - MURER (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.787' DKK ZORNIG KRISTENSEN OG DIGMANN PEDERSEN ApS (Nu: DIGMANN A/S BYGNINGSSERVICE EL - VVS - MURER) (2015-16) |
Største underskud: | -4.335' DKK CK BILCENTER A/S (Nu: Flashback Motors A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 24.917' DKK ZORNIG KRISTENSEN OG DIGMANN PEDERSEN ApS (Nu: DIGMANN A/S BYGNINGSSERVICE EL - VVS - MURER) (2016-17) |
Største gæld: | 5.686' DKK ZORNIG KRISTENSEN OG DIGMANN PEDERSEN ApS (Nu: DIGMANN A/S BYGNINGSSERVICE EL - VVS - MURER) (2019-20) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos ZORNIG KRISTENSEN OG DIGMANN PEDERSEN ApS (Nu: DIGMANN A/S BYGNINGSSERVICE EL - VVS - MURER) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DIGMANN A/S BYGNINGSSERVICE EL - VVS - MURER (27 år 6 måneder) |
Seed: 1599380145
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1997 hos DIGMANN A/S BYGNINGSSERVICE EL - VVS - MURER (tidligere ZORNIG KRISTENSEN OG DIGMANN PEDERSEN ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Karina Digmann Pedersen nu besiddet i 27 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 2.443' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kageparadiset ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
DIGMANN A/S BYGNINGSSERVICE EL - VVS - MURER
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.02.1997
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Kageparadiset ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
CK BILCENTER A/S (Nu: Flashback Motors A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2015
Registreringsdato: 19.05.2015 -
CK BILCENTER A/S (Nu: Flashback Motors A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2007
Registreringsdato: 14.05.2007
Blå bog (fortsat)
Karina har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
28.02.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.05.2007 - 19.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
19.10.1998 - 01.01.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 2.443' DKK (ZORNIG KRISTENSEN OG DIGMANN PEDERSEN ApS (Nu: DIGMANN A/S BYGNINGSSERVICE EL - VVS - MURER)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.570' DKK (CK BILCENTER A/S (Nu: Flashback Motors A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 8.323' DKK (ZORNIG KRISTENSEN OG DIGMANN PEDERSEN ApS (Nu: DIGMANN A/S BYGNINGSSERVICE EL - VVS - MURER)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.145' DKK (CK BILCENTER A/S (Nu: Flashback Motors A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Karina' netværk er Lau Digmann Pedersen.