Thorkild Steen Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 9. apr. 1986 (38 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | EGNSINVEST EJENDOMME A/S (Direktør) |
Største overskud: | 147.356' DKK EGNS-INVEST EJD., TYSKLAND A/S (Nu: EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S) (2021) |
Største underskud: | -240.074' DKK EGNS-INVEST EJD., TYSKLAND A/S (Nu: EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 761.994' DKK EGNS-INVEST EJD., TYSKLAND A/S (Nu: EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S) (2022) |
Største gæld: | 1.918.877' DKK HKV HORSENS A/S (Nu: FJERNVARME HORSENS A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 70 årsværk hos IRD A/S (Nu: IRD Fuel Cells A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af EGNSINVEST EJENDOMME A/S (20 år 7 måneder) |
Seed: 631875138
Det hele begyndte den dag i 1986 hos EGNSINVEST EJENDOMME A/S (tidligere EGNS-INVEST ADMINISTRATION A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Thorkild Steen Sørensen i 20 år 7 måneder, inden stoppet den 5. december 2006.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 viste et overskud på 845' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 4. juli 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Grobe v/ Thorkild Steen Sørensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (5)
-
EGNSINVEST WARSCHAUER STRASSE HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2013 -
EgnsINVEST Warschauer Strasse K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2013 -
EIET 1 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.02.2012 -
EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.12.2007 -
FJERNVARME HORSENS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.01.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (53)
-
EGNSINVEST WARSCHAUER STRASSE HOLDING A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024 -
EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024 -
EGNSINVEST HOLDING A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024
Blå bog (fortsat)
Thorkild har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.10.2016 - 31.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.03.2013 - 31.08.2024
Bestyrelsesmedlem
21.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor EGNS-INVEST EJD., TYSKLAND A/S (Nu: EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S) landede et overskud på 147.356' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor EGNS-INVEST EJD., TYSKLAND A/S (Nu: EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S) landede et underskud på 240.074' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.672' DKK (EGNS-INVEST MANAGEMENT A/S (Nu: EGNSINVEST MANAGEMENT A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 240.074' DKK (EGNS-INVEST EJD., TYSKLAND A/S (Nu: EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 559.412' DKK (EGNS-INVEST EJD., TYSKLAND A/S (Nu: EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 164' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET SPH I ApS (Nu: KOMPLEMENTARSELSKABET EGNSINVEST WARSCHAUER STRASSE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thorkild' netværk er Ane Lene Kjølby.