Lars Spaabæk
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPINNING WHEELS V/PEDER SVALGAARD OG LARS SPAABÆK (Ejer) |
Største overskud: | 1.584' DKK T&L EJENDOMME ApS (2016-17) |
Største underskud: | -450' DKK Udlejning Nr. Felding ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.449' DKK T&L EJENDOMME ApS (2021-22) |
Største gæld: | 12.713' DKK T&L EJENDOMME ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Spaabæk Realestate v/Lars Spaabæk (15 år 6 måneder) |
Seed: 1341624190
Det startede for alvor en dag i 1999 hos SPINNING WHEELS V/PEDER SVALGAARD OG LARS SPAABÆK med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Peder Svalgaard at Lars Spaabæk stiftede SPINNING WHEELS V/PEDER SVALGAARD OG LARS SPAABÆK den dag i marts 1999. Titlen som Ejer og Stifter bestred Lars i 5 år 3 måneder, før stoppet d. 30. juni 2004.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Spaabæk Realestate v/Lars Spaabæk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Udlejning Nr. Felding ApS
Ejerandel: 100% -
L. Spaabæk Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
T&L EJENDOMME ApS
Via L. Spaabæk Holding ApS
Direktørposter (3)
-
L. Spaabæk Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2023 -
Udlejning Nr. Felding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2020 -
T&L EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2010
Tidslinje (16)
-
T&L EJENDOMME ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 09.02.2023
Registreringsdato: 09.02.2023 -
L. Spaabæk Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.02.2023
Registreringsdato: 08.02.2023 -
L. Spaabæk Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.02.2023
Registreringsdato: 08.02.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
08.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
09.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.03.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
27.09.2010 - 09.02.2023
Direktør
27.09.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
15.04.2008 - 06.01.2016
Ejer
29.01.2010 - 26.09.2016
Bestyrelsesmedlem
06.01.2016 - 26.09.2016
Ejerandel: 33.34-49.99%
Lars Spaabæk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn L. Spaabæk Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.283' DKK. Igennem holdingselskabet L. Spaabæk Holding ApS har Lars derfor også ejerandele i T&L EJENDOMME ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lars Spaabæk, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor T&L EJENDOMME ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.584' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Udlejning Nr. Felding ApS kunne offentliggøre et underskud på 450' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 10' DKK (T&L EJENDOMME ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 450' DKK (Udlejning Nr. Felding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.399' DKK (T&L EJENDOMME ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -512' DKK (Udlejning Nr. Felding ApS).