Claus Allan Hjort
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1981 (43 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMMEN MATR NR 4107 SUNDBY ØSTER (Ejer) |
Største overskud: | 5.696' DKK OSCALIMA ApS (2015) |
Største underskud: | -10.415' DKK OSCALIMA ApS (2014) |
Største egenkapital: | 5.257' DKK NORDIC WEB HOLDING ApS (2014-15) |
Største gæld: | 23.786' DKK NORDIC WEB HOLDING ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos OSCALIMA ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af EJENDOMMEN MATR NR 4107 SUNDBY ØSTER (34 år 5 måneder) |
Seed: 102810318
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1981 hos EJENDOMMEN MATR NR 4107 SUNDBY ØSTER i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Annelise Thulin at Claus Allan Hjort stiftede EJENDOMMEN MATR NR 4107 SUNDBY ØSTER den dag i januar 1981. Titlen som Ejer og Stifter havde Claus i 34 år 5 måneder, inden stoppet den 17. juni 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 17. juni 2015.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
OSCALIMA ApS
Ejerandel: 100% -
Oscars & Co / Krea Invest
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SCOUT HOLDING ApS
Via OSCALIMA ApS -
Ejendomsselskabet Hellerup af 16.12.2015 ApS
Via SCOUT HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
OSCALIMA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.1990 -
Ejendomsselskabet Hellerup af 16.12.2015 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2012 -
SCOUT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2012
Tidslinje (32)
-
Apair Footwear ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Apair Footwear ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
NORDIC WEB HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.06.2016
Registreringsdato: 17.06.2016
Blå bog (fortsat)
Claus har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 43 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
28.12.2005 - Stadig aktiv
Direktør
06.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
31.12.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
27.12.1990 - Stadig aktiv
Ejer
11.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2024 - 01.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.06.2014 - 17.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Allan Hjort er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SCOUT HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -81' DKK. Gennem sit holdingselskab SCOUT HOLDING ApS har Claus dermed også andele i Ejendomsselskabet Hellerup af 16.12.2015 ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Claus Allan Hjort, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor OSCALIMA ApS landede et overskud på 5.696' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor OSCALIMA ApS landede et underskud på 10.415' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 42' DKK (OSCALIMA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -81' DKK (SCOUT HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14.181' DKK (SCOUT DEVELOPMENT A/S (Nu: Ejendomsselskabet Hellerup af 16.12.2015 ApS)).