John Korsgaard Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 3. apr. 1986 (38 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Øby Catering v/John Christensen (Ejer) |
Største overskud: | 6.693' DKK J.K.C. HOLDING ApS (2018) |
Største underskud: | -6.203' DKK J.K.C. HOLDING ApS (2019) |
Største egenkapital: | 11.541' DKK J.K.C. HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 18.294' DKK J.K.C. HOLDING ApS (2019) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos HANSENS GAMLE FAMILIEHAVE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af HANSENS GAMLE FAMILIEHAVE ApS (19 år 10 måneder) |
Seed: 1540171807
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1986 i Øby Catering v/John Christensen (tidligere ØBY CATERING V/JOHN CHRISTENSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af John Korsgaard Christensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred John i 19 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen catering og diner transportable. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
J.K.C. HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100% -
Al-Ma Invest ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HANSENS GAMLE FAMILIEHAVE ApS
Via J.K.C. HOLDING ApS -
ALGOPLAN TECHNOLOGIES ApS
Via J.K.C. HOLDING ApS -
Black Swan Investments A/S UNDER KONKURS
Via J.K.C. HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HANSENS GAMLE FAMILIEHAVE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2024 Ny -
Al-Ma Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
HANSENS GAMLE FAMILIEHAVE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.09.2024
Registreringsdato: 25.09.2024 -
HANSENS GAMLE FAMILIEHAVE ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
J.K.C. HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024
Blå bog (fortsat)
John har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
02.12.2004 - 20.08.2024
Reel ejer
02.12.2004 - Stadig aktiv
Direktør
25.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
10.12.2013 - 22.10.2020
Ejer
10.12.2013 - Stadig aktiv
Direktør
05.01.2021 - 19.08.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
18.02.2020 - 16.08.2023
Ejer
18.02.2020 - Stadig aktiv
Direktør
14.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
21.03.2013 - 06.06.2018
Direktør
20.09.2013 - 03.09.2021
Reel ejer
25.05.2016 - 28.12.2022
Bestyrelsesmedlem
07.06.2018 - 02.06.2021
Bestyrelsesmedlem
03.09.2021 - 28.12.2022
Ejerandel: 64% -
Stifter og Ejer
03.04.1986 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor J.K.C. HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.693' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor J.K.C. HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 6.203' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.003' DKK (Al-Ma Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.711' DKK (HANSENS GAMLE FAMILIEHAVE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.465' DKK (Al-Ma Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Leise Andresen.