Søren Seidenfaden
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1995 (28 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hr & Fr Søren Feldballe Seidenfaden Rie Seidenfaden (Ejer) |
Største overskud: | 16.815' DKK Vestergaard Udlejning ApS (2020) |
Største underskud: | -1.261' DKK JL A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 42.786' DKK ENTREPRENØRSELSKABET UDLEJNING ApS (2023) |
Største gæld: | 11.325' DKK Vestergaard Udlejning ApS (2016) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos JL A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af ENTREPRENØRSELSKABET A/S (16 år 8 måneder) |
Seed: 1928769194
Det hele begyndte for alvor dengang i 1995 hos Hr & Fr Søren Feldballe Seidenfaden Rie Seidenfaden (tidligere HR & FR SØREN FELDBALLE SEIDENFADEN RIE SEIDENFADEN) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Rie Hardis Seidenfaden at Søren Seidenfaden stiftede Hr & Fr Søren Feldballe Seidenfaden Rie Seidenfaden den dag i oktober 1995. Titlen som Ejer og Stifter havde Søren i 10 år 3 måneder, inden stoppet den 31. december 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ENTREPRENØRSELSKABET UDLEJNING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
ENTREPRENØRSELSKABET A/S
Via ENTREPRENØRSELSKABET UDLEJNING ApS -
Vestergaard Udlejning ApS
Via ENTREPRENØRSELSKABET UDLEJNING ApS -
RTP Investors I ApS
Via ENTREPRENØRSELSKABET UDLEJNING ApS
Direktørposter (3)
-
Vestergaard Udlejning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2016 -
ENTREPRENØRSELSKABET UDLEJNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2009 -
ENTREPRENØRSELSKABET A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
ENTREPRENØRSELSKABET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2008
Tidslinje (15)
-
Vestergaard Udlejning ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.04.2016
Registreringsdato: 25.04.2016 -
Vestergaard v/Søren Seidenfaden (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015 -
JL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2013
Registreringsdato: 19.12.2013
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,66% -
Direktør og Reel ejer
25.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
28.04.2009 - Stadig aktiv
Direktør
01.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2013 - 19.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Seidenfaden er desuden ejer af holdingselskabet RTP Investors I ApS (ejer pt. 16,66%). Gennem holdingselskabet RTP Investors I ApS ejes der også andele i samt .
Se også koncerndiagram for Søren Seidenfaden, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Vestergaard Udlejning ApS fremviste et overskud på 16.815' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.243' DKK (ENTREPRENØRSELSKABET UDLEJNING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10' DKK (RTP Investors I ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 42.786' DKK (ENTREPRENØRSELSKABET UDLEJNING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 595' DKK (RTP Investors I ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Peter Pyndt Jørgensen.