Thomas Vangsø Jeberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1994 (30 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HØJBERG & CO. I/S (Ejer) |
Største overskud: | 19.626' DKK A/S PSE 38 NR. 1900 (Nu: Knowit Experience Aarhus A/S) (2023) |
Største underskud: | -19.460' DKK A/S PSE 38 NR. 1900 (Nu: Knowit Experience Aarhus A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 37.523' DKK A/S PSE 38 NR. 1900 (Nu: Knowit Experience Aarhus A/S) (2023) |
Største gæld: | 23.033' DKK A/S PSE 38 NR. 1900 (Nu: Knowit Experience Aarhus A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 76 årsværk hos A/S PSE 38 NR. 1900 (Nu: Knowit Experience Aarhus A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af IDÉKOMPAGNIET A/S (13 år) |
Seed: 1294903053
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1994 ved HØJBERG & CO. I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Hans-Henrik Højberg Heming at Thomas Vangsø Jeberg stiftede HØJBERG & CO. I/S den dag i april 1994. Rollen som Ejer og Stifter bestred Thomas i 12 år 2 måneder, før stoppet den 30. juni 2006.
Virksomheden opererede indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TVJ Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Aros Ejendomme ApS
Via TVJ Invest ApS
Direktørposter (2)
-
Aros Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2018 -
TVJ Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
IDÉKOMPAGNIET A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.09.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Aros Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.11.2018
Registreringsdato: 07.11.2018 -
TVJ Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2018
Registreringsdato: 01.11.2018 -
TVJ Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2018
Registreringsdato: 01.11.2018
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
07.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
05.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.2007 - 26.03.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.1994 - 30.06.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Thomas Vangsø Jeberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TVJ Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 123' DKK. Igennem holdingselskabet TVJ Invest ApS har Thomas derfor også ejerandele i Aros Ejendomme ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Thomas Vangsø Jeberg, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Aros Ejendomme ApS kunne offentliggøre et overskud på 167' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 19.626' DKK (A/S PSE 38 NR. 1900 (Nu: Knowit Experience Aarhus A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 37.523' DKK (A/S PSE 38 NR. 1900 (Nu: Knowit Experience Aarhus A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -44' DKK (IDÉKOMPAGNIET A/S).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Henrik Stig Wedel Andersen.