Tue Høilund-Carlsen
Erhvervsaktiv siden: | 6. nov. 1995 (28 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | F2 DATA V/TUE HØILUND-CARLSEN (Ejer) |
Største overskud: | 17.118' DKK Scalepoint Technologies Holding A/S (2017) |
Største underskud: | -15.587' DKK Scalepoint Technologies Denmark A/S (2021) |
Største egenkapital: | 34.593' DKK Scalepoint Technologies Holding A/S (2019) |
Største gæld: | 2.437' DKK SHARKCELL ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SHARKCELL ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af VC1943 ApS (16 år 2 måneder) |
Seed: 513938140
Det hele startede for alvor en dag i 1995 ved F2 DATA V/TUE HØILUND-CARLSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Tue Høilund-Carlsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Tue i 6 år 7 måneder, før stoppet den 30. juni 2002.
Virksomheden opererede indenfor konsulentvirksomhed vedr. hardware. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VC1943 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Scalepoint Technologies Holding A/S
Via VC1943 ApS -
Scalepoint Technologies Denmark A/S
Via Scalepoint Technologies Holding A/S
Direktørposter (3)
-
VC1943 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2008 -
Scalepoint Technologies Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2016 -
Scalepoint Technologies Denmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
SCALEPOINT TECHNOLOGIES (DENMARK), FILIAL AF SCALEPOINT TECHNOLOGIES LTD., ENGLAND (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
SHARKCELL ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2021
Registreringsdato: 29.04.2021 -
SHARKCELL ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2019
Registreringsdato: 20.09.2019
Blå bog (fortsat)
Tue har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Scalepoint Technologies Holding A/S -
Direktør
01.12.2016 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via VC1943 ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
02.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.02.2013 - 12.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.09.2019 - 29.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Tue Høilund-Carlsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VC1943 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 655' DKK. Igennem holdingselskabet VC1943 ApS har Tue derfor også ejerandele i Scalepoint Technologies Holding A/S (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Tue Høilund-Carlsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Scalepoint Technologies Holding A/S kunne offentliggøre et overskud på 17.118' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Scalepoint Technologies Denmark A/S kunne offentliggøre et underskud på 15.587' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 117' DKK (SHARKCELL ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 655' DKK (TUE HØILUND-CARLSEN HOLDING ApS (Nu: VC1943 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 366' DKK (SHARKCELL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tue' netværk er Peter Frederik Suhm Heering.