Per Siig Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1992 (32 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SØREN RASMUSSEN & SØN V/PER SIIG RASMUSSEN (Stifter) |
Største overskud: | 690' DKK SØREN RASMUSSEN & SØN A/S (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.116' DKK SØREN RASMUSSEN & SØN A/S (2023) |
Største gæld: | 12.009' DKK SØREN RASMUSSEN & SØN A/S (2017) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos SØREN RASMUSSEN & SØN A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af SØREN RASMUSSEN & SØN V/PER SIIG RASMUSSEN (32 år 8 måneder) |
Seed: 70319848
Erhvervskarrieren startede i 1992 ved SØREN RASMUSSEN & SØN V/PER SIIG RASMUSSEN i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Per Siig Rasmussen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter og Ejer har Per nu bestreddet i 32 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen vejgodstransport.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
SØREN RASMUSSEN & SØN V/PER SIIG RASMUSSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SØREN RASMUSSEN & SØN A/S
Ejerandel: 100% -
Klakring Lagerhotel ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Direktørposter (2)
-
SØREN RASMUSSEN & SØN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2007 -
Klakring Lagerhotel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
SØREN RASMUSSEN & SØN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2007
Tidslinje (6)
-
Klakring Lagerhotel ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.01.2023
Registreringsdato: 04.01.2023 -
Klakring Lagerhotel ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.01.2023
Registreringsdato: 04.01.2023 -
SØREN RASMUSSEN & SØN A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.06.2007
Registreringsdato: 25.06.2007
Blå bog (fortsat)
Per har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
25.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
17.11.2017 - 01.06.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
15.11.2017 - 01.06.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SØREN RASMUSSEN & SØN A/S kunne fremvise et overskud på 690' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 573' DKK (SØREN RASMUSSEN & SØN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.116' DKK (SØREN RASMUSSEN & SØN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (Klakring Lagerhotel ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Morten Dalgaard Andersen.