Gunnar Landtved
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1976 (47 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lavvang v/Gunnar Landtved (Stifter) |
Største overskud: | 607' DKK Ryslinge udviklingsselskab ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 524' DKK Ryslinge udviklingsselskab ApS (2023) |
Største gæld: | 273' DKK Ryslinge udviklingsselskab ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Ryslinge udviklingsselskab ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lavvang v/Gunnar Landtved (47 år 9 måneder) |
Seed: 1154821476
Karrieren som erhvervsleder startede for nu meget længe siden i Lavvang v/Gunnar Landtved (tidligere GUNNAR LANDTVED) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Gunnar Landtved og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Stifter og Ejer har Gunnar nu bestreddet i 47 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor blandet drift.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Lavvang v/Gunnar Landtved
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Ryslinge udviklingsselskab ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Ryslinge udviklingsselskab ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.03.2022
Registreringsdato: 03.03.2022 -
Ryslinge udviklingsselskab ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2017
Registreringsdato: 26.10.2017 -
Ryslinge Udvikling ApS (Nu: Ryslinge udviklingsselskab ApS) (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2016
Registreringsdato: 19.12.2016
Blå bog (fortsat)
Gunnar har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.12.1976 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
19.12.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
26.10.2017 - 03.03.2022
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
17.10.1997 - 31.12.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Ryslinge udviklingsselskab ApS kunne fremvise et overskud på 607' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Gunnar' netværk er Karl Anders Top.