Judy Jakobsen
Karrieren startede hos: | FORLAGET CICERO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 193.445' DKK AKTIESELSKABET MATR. NR. 363 VESTERVOLD KVARTER (2022) |
Største underskud: | -26.463' DKK A/S PSE 38 NR. 1558 (Nu: GERTSEN & OLUFSEN A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 890.431' DKK AKTIESELSKABET MATR. NR. 363 VESTERVOLD KVARTER (2023) |
Største gæld: | 352.062' DKK A/S PSE 38 NR. 1558 (Nu: GERTSEN & OLUFSEN A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 566 årsværk hos MEYER & TINGSTRØM A/S (Nu: Meyers Contract Catering A/S) (2019) |
Seed: 212511056
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor for nu mange år siden hos FORLAGET CICERO A/S (tidligere CHR. ERICHSENS FORLAG A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Judy Jakobsen i 71 år 4 måneder, før stoppet d. 1. januar 2007.
Dengang var virksomhedens branche indenfor udgivelse af bøger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. marts 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Juridisk konsulent Judy Jakobsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (5)
-
CEJ EJENDOMSADMINISTRATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2007 -
NGAC ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.10.2015 -
C.E. JENSEN'S FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.12.2015 -
LIVAFONDEN AF 1997
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.08.2022 -
CEJ AARHUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.12.2011
Tidslinje (133)
-
HAVE KOMMUNIKATION A/S (Nu: HAVE Kommunikation A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL FONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.09.2022
Registreringsdato: 23.09.2022 -
LIVAFONDEN AF 1997 (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2022
Registreringsdato: 23.08.2022
Blå bog (fortsat)
Judy har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 89 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
18.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
10.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
06.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
06.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Judy Jakobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos AKTIESELSKABET MATR. NR. 363 VESTERVOLD KVARTER der præsenterede et overskud på 193.445' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos C.E. JENSEN'S FOND der præsenterede et underskud på 5.263' DKK.
Judy har i alt siddet i bestyrelsen hos 60 forskellige selskaber (heraf 16 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 71 år 4 måneder fra 1935 til 2007 hos FORLAGET CICERO A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 45.659' DKK (AKTIESELSKABET MATR. NR. 363 VESTERVOLD KVARTER).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.473' DKK (LAUTRUP EJENDOMSADMINISTRATION A/S (Nu: CEJ AARHUS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 890.431' DKK (AKTIESELSKABET MATR. NR. 363 VESTERVOLD KVARTER).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 470' DKK (IMOVI A/S).
En af de forbindelser som går igen i Judy' netværk er Lars Pærregaard.