Lars Dutter Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 9. dec. 1992 (31 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LARS JOHANSEN (Stifter) |
Største overskud: | 99' DKK FISKERISELSKABET VISION 2020 ApS (2017-18) |
Største underskud: | -372' DKK FISKERISELSKABET VISION 2020 ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 561' DKK KERTEMINDE FISK ApS (2018-19) |
Største gæld: | 11.120' DKK FISKERISELSKABET VISION 2020 ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af LARS JOHANSEN (31 år 9 måneder) |
Seed: 1825529855
Erhvervskarrieren startede i 1992 hos LARS JOHANSEN i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Lars Dutter Johansen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Lars nu bestreddet i 31 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen havfiskeri.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LARS JOHANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
FISKERHUSET AF 1997 ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Direktørposter (1)
-
KERTEMINDE FISK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
FISKERISELSKABET VISION 2020 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020 -
FISKERISELSKABET VISION 2020 ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2019
Registreringsdato: 12.06.2019 -
FISKERISELSKABET VISION 2020 ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.02.2019
Registreringsdato: 25.02.2019
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
16.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
09.12.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
11.01.2014 - 24.10.2018
Bestyrelsesmedlem
09.09.2017 - 12.06.2019
Ejer
25.10.2018 - 24.02.2019
Ejer
25.02.2019 - 31.01.2020
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
28.02.1998 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
17.11.2000 - 13.09.2014
Direktør
13.09.2014 - 18.11.2016
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor FISKERISELSKABET VISION 2020 ApS kunne fremvise et overskud på 99' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor FISKERISELSKABET VISION 2020 ApS kunne fremvise et underskud på 372' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Søren Boll Clausen.