Peder Vestergaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 1977 (46 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PEDER VESTERGAARD NIELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 6' DKK PVestergaard Holding ApS (Nu: Vestergaard Landbrug ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -745' DKK Naturbiogas Ejstrup ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 45' DKK PVestergaard Holding ApS (Nu: Vestergaard Landbrug ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 7.180' DKK Naturbiogas Ejstrup ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af PEDER VESTERGAARD NIELSEN (46 år 8 måneder) |
Seed: 1613735076
Erhvervskarrieren startede for nu meget længe siden i PEDER VESTERGAARD NIELSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Peder Vestergaard Nielsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Peder nu bestreddet i 46 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen blandet drift.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PEDER VESTERGAARD NIELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PVN Hee Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Vestergaard Landbrug ApS
Via PVN Hee Holding ApS -
Naturbiogas Ejstrup ApS
Via Vestergaard Landbrug ApS
Direktørposter (2)
-
Vestergaard Landbrug ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2020 -
PVN Hee Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
PVestergaard Holding ApS (Nu: Vestergaard Landbrug ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
PVN Hee Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.01.2023
Registreringsdato: 17.01.2023 -
PVN Hee Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.01.2023
Registreringsdato: 17.01.2023
Blå bog (fortsat)
Peder har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
17.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
31.12.1977 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
08.08.2020 - 30.06.2023
Direktør
08.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
18.01.2018 - 18.04.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peder Vestergaard Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PVN Hee Holding ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet PVN Hee Holding ApS har Peder derfor også andele i Vestergaard Landbrug ApS (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Peder Vestergaard Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor PVestergaard Holding ApS (Nu: Vestergaard Landbrug ApS) kunne fremvise et overskud på 6' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor PVestergaard Holding ApS (Nu: Vestergaard Landbrug ApS) kunne fremvise et underskud på 199' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peder' netværk er Søren Munch.