Svend Aage Nedergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1994 (30 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S UL BORNHOLM (Ejer) |
Største overskud: | 19.608' DKK DICE COMPAGNY. AALESTRUP ApS (Nu: DICE CO. ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -200' DKK PIMS HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 100.832' DKK DICE COMPAGNY. AALESTRUP ApS (Nu: DICE CO. ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 21.459' DKK DICE COMPAGNY. AALESTRUP ApS (Nu: DICE CO. ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S UL BORNHOLM (15 år 2 måneder) |
Seed: 1459213318
Det begyndte den dag i 1994 ved I/S UL BORNHOLM i hvervet som Ejer. Svend Aage Nedergaard købte sig ind i virksomheden den 1. juli 1994 og fik en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Svend af: Erik Møller Jørgensen, Erik Steen Nielsen, Knud Erik Lindbjerg og 645 andre personer. Rollen som Ejer havde Svend i 15 år 2 måneder, før fratrædelsen den 31. august 2009.
Virksomheden opererede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. august 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PIMS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
EMA Viborg HOLDING APS
Via PIMS HOLDING ApS -
BATC Holding ApS
Via EMA Viborg HOLDING APS -
Holdingselskabet VP ApS
Via BATC Holding ApS -
Viborg Padel Livøvej ApS
Via Holdingselskabet VP ApS -
VPE8800 ApS
Via Holdingselskabet VP ApS -
Viborg Padel Overlund ApS
Via Holdingselskabet VP ApS
Direktørposter (2)
-
PIMS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2009 -
HIMMERLANDSSTIENS FERIECENTER ØSTRUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
HIMMERLANDSSTIENS FERIECENTER ØSTRUP ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
HIMMERLANDSSTIENS FERIECENTER ØSTRUP ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 16.07.2022
Registreringsdato: 16.07.2022 -
REVISORERNE I SKALS REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: Revisorerne Godkendt Revisionsanpartsselskab)
Fratrådt som direktørDato: 11.12.2018
Registreringsdato: 11.12.2018
Blå bog (fortsat)
Svend har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Reel ejer
18.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer og Direktør
16.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
20.09.2012 - 16.07.2022
Direktør
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
14.12.2016 - 11.12.2018
Reel ejer
30.01.2017 - 01.12.2017
Ejerandel: 11,17%
Svend Aage Nedergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PIMS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.945' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet EMA Viborg HOLDING APS (49%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Svend Aage Nedergaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor HIMMERLANDSSTIENS FERIECENTER ØSTRUP ApS landede et overskud på 1.981' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor PIMS HOLDING ApS landede et underskud på 200' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 324' DKK (HIMMERLANDSSTIENS FERIECENTER ØSTRUP ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20' DKK (EMA Viborg HOLDING APS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.221' DKK (HIMMERLANDSSTIENS FERIECENTER ØSTRUP ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.014' DKK (EMA Viborg HOLDING APS).
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Jens Allan Busch.