Per Henrik Dannemose
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1981 (42 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSAS I/S V/DANNEMOSE OG SASADY (Ejer) |
Største overskud: | 389' DKK BAR & TAP CONCEPT ApS (2016) |
Største underskud: | -229' DKK BAR & TAP CONCEPT ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.014' DKK BAR & TAP CONCEPT ApS (2022) |
Største gæld: | 6.801' DKK BAR & TAP CONCEPT ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BAR & TAP CONCEPT ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af MAGLEHØJGAARD V/HENRIK DANNEMOSE (27 år 2 måneder) |
Seed: 1340366526
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1981 i DANSAS I/S V/DANNEMOSE OG SASADY med titlen som Ejer. Per Henrik Dannemose købte en part af virksomheden d. 1. november 1981 og fik dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Per af: Niels-Christian Larsen Lendrick Sasady. Hvervet som Ejer bestred Per i 20 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MAGLEHØJGAARD V/HENRIK DANNEMOSE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BAR & TAP CONCEPT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
MG28 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2024 -
BAR & TAP CONCEPT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2013 -
Tap24 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
Tap24 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
Blå bog (fortsat)
Per har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
19.02.2024 - Stadig aktiv
Direktør
20.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.10.2014 - 20.04.2015
Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.04.2015 - 31.03.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Henrik Dannemose er desuden indehaver af holdingselskabet MG28 ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet MG28 ApS ejes der også andele i Tap24 ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Per Henrik Dannemose, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor BAR & TAP CONCEPT ApS kunne offentliggøre et overskud på 389' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor BAR & TAP CONCEPT ApS kunne offentliggøre et underskud på 229' DKK.