Søren Barsted
Erhvervsaktiv siden: | 21. maj 2011 (13 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | TANDLÆGERNE VIMMELSKAFTET ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af VEMMETOFTE MENIGHEDSRÅD (3 år 10 måneder) |
Seed: 1784774428
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2011 hos TANDLÆGERNE VIMMELSKAFTET ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Søren Barsted i 2 år 11 måneder, inden stoppet den 5. maj 2014.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. september 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tandlægerne på Strøget
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Tandlægerne på Strøget (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
TANDLÆGERNE VIMMELSKAFTET ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.05.2014
Registreringsdato: 05.05.2014 -
TANDLÆGERNE VIMMELSKAFTET ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.05.2011
Registreringsdato: 21.05.2011
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Direktør
21.05.2011 - 05.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab