Troels Skotte Frandsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1989 (35 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Troels Skotte Frandsen Vantoregård (Stifter) |
Største overskud: | 7.838' DKK FONDET FOR FORSØG MED SUKKERROEDYRKNING (2019) |
Største underskud: | -4.853' DKK FONDET FOR FORSØG MED SUKKERROEDYRKNING (2022) |
Største egenkapital: | 34.873' DKK FONDET FOR FORSØG MED SUKKERROEDYRKNING (2017) |
Største gæld: | 40.500' DKK LANDBRUGSEJENDOMMEN SØLYST ApS (2014) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos FONDET FOR FORSØG MED SUKKERROEDYRKNING (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Troels Skotte Frandsen Vantoregård (35 år 1 måned) |
Seed: 1533080363
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1989 i Troels Skotte Frandsen Vantoregård (tidligere TROELS SKOTTE FRANDSEN) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Troels Skotte Frandsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Troels nu bestreddet i 35 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Troels Skotte Frandsen Vantoregård
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Vantoregaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
VANTOREGAARD ApS
Via Vantoregaard Holding ApS -
Vantoregaard Svineproduktion ApS
Via Vantoregaard Holding ApS
Direktørposter (3)
-
VANTOREGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2008 -
Vantoregaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2017 -
Vantoregaard Svineproduktion ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.2017
Ejendomme (6)
Tidslinje (25)
-
LANDBRUGSEJENDOMMEN SØLYST ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.04.2022
Registreringsdato: 29.04.2022 -
FONDET FOR FORSØG MED SUKKERROEDYRKNING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2018
Registreringsdato: 13.03.2018 -
Vantoregaard Svineproduktion ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.03.2017
Registreringsdato: 02.03.2017
Blå bog (fortsat)
Troels har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Reel ejer
02.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.02.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.09.2001 - 29.04.2022
Ejer
06.11.2001 - 24.02.2017
Reel ejer
02.10.2017 - 29.04.2022
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Vantoregaard Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 5.969' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Vantoregaard Svineproduktion ApS kunne offentliggøre et underskud på 393' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.204' DKK (FONDET FOR FORSØG MED SUKKERROEDYRKNING).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.221' DKK (FONDET FOR FORSØG MED SUKKERROEDYRKNING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10.883' DKK (VANTOREGAARD ApS).
En af de forbindelser som går igen i Troels' netværk er Thomas Ravn-nielsen.