Michael Thouber
Erhvervsaktiv siden: | 21. dec. 1993 (30 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | THOUBER TAX-FREE CARS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.508' DKK THOUBER HOLDING A/S (2021-22) |
Største underskud: | -1.344' DKK THOUBER HOLDING A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 28.430' DKK THOUBER HOLDING A/S (2021-22) |
Største gæld: | 2.238' DKK THOUBER HOLDING A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos THOUBER TAX-FREE CARS A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af THOUBER TAX-FREE CARS A/S (16 år 10 måneder) |
Seed: 1011725839
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1993 hos THOUBER TAX-FREE CARS A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Michael Thouber i 16 år 10 måneder, inden stoppet den 10. november 2010.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 819' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Michael Thouber & Co.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Michael Thouber & Co. (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2019
Registreringsdato: 01.04.2019 -
THOUBER HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2010
Registreringsdato: 10.11.2010 -
THOUBER TAX-FREE CARS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2010
Registreringsdato: 10.11.2010
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.12.1999 - 10.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.12.1993 - 10.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.1995 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Per Bech Jensen.