Max Lundgaard Jepsen
Karrieren startede hos: | FRANDSEN ENTREPRENØR A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 23.397' DKK TKSF ApS (2015-16) |
Største underskud: | -1.392' DKK PR TRANSPORT JUELSMINDE ApS (Nu: Rasmussen Juelsminde ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 60.718' DKK JUELSMINDE PLAST-INDUSTRI A/S (Nu: TROPICA AQUARIUM PLANTS A/S) (2023-24) |
Største gæld: | 45.825' DKK JUELSMINDE PLAST-INDUSTRI A/S (Nu: TROPICA AQUARIUM PLANTS A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 91 årsværk hos JUELSMINDE PLAST-INDUSTRI A/S (Nu: TROPICA AQUARIUM PLANTS A/S) (2021-22) |
Seed: 1683966956
Karrieren som erhvervsleder startede for nu meget længe siden i FRANDSEN ENTREPRENØR A/S (tidligere PREBEN FRANDSEN ENTREPRENØRFORRETNING A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Max Lundgaard Jepsen i 23 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 25. august 1995.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anlæg af ledningsnet til væsker. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 1.760' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ADVOKATKONTORET I JUELSMINDE V/MAX L JEPSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Munkegaard Landbrug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
R&HC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2000
Bestyrelsesposter (5)
-
AS TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.03.2003 -
SEG TRANSPORT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.04.2004 -
SEG TRANSPORT HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2004 -
SØREN RASMUSSEN & SØN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2007 -
KJELL NIELSEN A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 12.07.2024
Ejendomme (6)
Tidslinje (112)
-
KJELL NIELSEN A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2024
Registreringsdato: 12.07.2024 -
Munkegaard Landbrug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 05.06.2024
Registreringsdato: 05.06.2024 -
G-BIOENERGY ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.01.2020
Registreringsdato: 22.01.2020
Blå bog (fortsat)
Max har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
05.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
22.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
25.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Max Lundgaard Jepsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i HANS RASMUSSEN & SØNNER ApS (Nu: OLE RASMUSSEN A/S) der præsenterede et overskud på 1.573' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i PR TRANSPORT JUELSMINDE ApS (Nu: Rasmussen Juelsminde ApS) der præsenterede et underskud på 1.392' DKK.
Max har i alt siddet i bestyrelsen hos 57 forskellige selskaber (heraf 11 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 10 måneder fra 1971 til 1995 hos FRANDSEN ENTREPRENØR A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 6.695' DKK (JUELSMINDE PLAST-INDUSTRI A/S (Nu: TROPICA AQUARIUM PLANTS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 160' DKK (BARRIT INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 60.718' DKK (JUELSMINDE PLAST-INDUSTRI A/S (Nu: TROPICA AQUARIUM PLANTS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 523' DKK (KJELL NIELSEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Max' netværk er Grethe Thorborg Gregersen.