Jørgen Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1985 (39 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registreret revisor (Ejer) |
Største overskud: | 2.148' DKK DRIFTSSELSKABET HEIJEF ApS (2018-19) |
Største underskud: | -1.216' DKK DRIFTSSELSKABET HEIJEF ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 126' DKK EGEGÅRDSVEJ 39 ApS (2021-22) |
Største gæld: | 3.530' DKK DRIFTSSELSKABET HEIJEF ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos DRIFTSSELSKABET HEIJEF ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registreret revisor (39 år 8 måneder) |
Seed: 45804541
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1985 ved Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registreret revisor (tidligere Revisor Jørgen Larsen) i rollen som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Virksomheden blev grundlagt af Jørgen Larsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Jørgen nu bestreddet i 39 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor bogføring og revision: skatterådgivning.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registreret revisor
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
EGEGÅRDSVEJ 39 ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 10-14.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registreret revisor
Bestyrelsesmedlem (Revisionsvirksomhedleder)Indtrådt: 02.03.2010
Tidslinje (23)
-
EGEGÅRDSVEJ 39 ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.08.2018
Registreringsdato: 28.08.2018 -
EGEGÅRDSVEJ 39 ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.08.2018
Registreringsdato: 27.08.2018 -
EGEGÅRDSVEJ 39 ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.12.2015
Registreringsdato: 02.12.2015
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1985 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
02.12.2015 - 27.08.2018
Ejer
28.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Revisor
26.02.2002 - 21.07.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
06.06.2000 - 28.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
12.05.1997 - 07.04.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor EGEGÅRDSVEJ 39 ApS kunne fremvise et underskud på 19' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Jan Valther Hansen.