Charlotte Vibeke Ringsmose
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2013 (11 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Charlotte Ringsmose (Ejer) |
Største overskud: | 2.204' DKK DANSK PSYKOLOGISK FORLAG HOLDING A/S (2021) |
Største underskud: | -1.583' DKK DANSK PSYKOLOGISK FORLAG HOLDING A/S (2022) |
Største egenkapital: | 27.681' DKK DANSK PSYKOLOGISK FORLAG (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (2021) |
Største gæld: | 15.334' DKK DANSK PSYKOLOGISK FORLAG HOLDING A/S (2019) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos DANSK PSYKOLOGISK FORLAG A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Charlotte Ringsmose (5 år 10 måneder) |
Seed: 1706872889
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2013 hos Charlotte Ringsmose med titlen som Ejer. Charlotte Vibeke Ringsmose erhvervede virksomheden Charlotte Ringsmose d. 1. februar 2013. Charlotte der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer bestred Charlotte i 5 år 10 måneder, før stoppet d. 31. december 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen selvstændigt udøvende scenekunstnere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2018.
Bestyrelsesposter (3)
-
DANSK PSYKOLOGISK FORLAG (ERHVERVSDRIVENDE FOND)
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2024 -
DANSK PSYKOLOGISK FORLAG HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2019 -
DANSK PSYKOLOGISK FORLAG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
DANSK PSYKOLOGISK FORLAG (ERHVERVSDRIVENDE FOND)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
DANSK PSYKOLOGISK FORLAG (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
DANSK PSYKOLOGISK FORLAG (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2021
Registreringsdato: 01.05.2021
Blå bog (fortsat)
Charlotte har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2019 - 30.04.2021
Bestyrelsesmedlem
01.05.2021 - 17.06.2024
Bestyrelsesmedlem
18.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.02.2013 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Charlotte Vibeke Ringsmose har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos DANSK PSYKOLOGISK FORLAG HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 2.204' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos DANSK PSYKOLOGISK FORLAG HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 1.583' DKK.
Charlotte har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 8 måneder fra 2019 til i dag hos DANSK PSYKOLOGISK FORLAG HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.342' DKK (DANSK PSYKOLOGISK FORLAG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.190' DKK (DANSK PSYKOLOGISK FORLAG (ERHVERVSDRIVENDE FOND)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12.244' DKK (DANSK PSYKOLOGISK FORLAG A/S).
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Martin Förste Montag.