Philip Jelskov
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1996 (28 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JELSKOV BYG (Ejer) |
Største overskud: | 3.813' DKK B & O BYGGEINDUSTRI A/S (2016) |
Største underskud: | -1.684' DKK JAK København Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 8.521' DKK B & O BYGGEINDUSTRI A/S (2016) |
Største gæld: | 10.449' DKK B & O BYGGEINDUSTRI A/S (2023) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos B & O BYGGEINDUSTRI A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af JELSKOV BYG (23 år 2 måneder) |
Seed: 935173930
Det hele begyndte den dag i 1996 ved JELSKOV BYG (tidligere PHILTEX V/PHILIP JELSKOV) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Philip Jelskov der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Philip i 23 år 2 måneder, før fratrædelsen den 22. marts 2019.
Virksomheden opererede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 22. marts 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jelskov Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JAK København Holding ApS
Via Jelskov Holding ApS -
B & O BYGGEINDUSTRI A/S
Via JAK København Holding ApS
Direktørposter (3)
-
JAK København Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2017 -
B & O BYGGEINDUSTRI A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2018 -
Jelskov Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
B & O BYGGEINDUSTRI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.02.2017
Tidslinje (7)
-
PHILTEX V/PHILIP JELSKOV (Nu: JELSKOV BYG) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 22.03.2019
Registreringsdato: 22.03.2019 -
B & O BYGGEINDUSTRI A/S
Tilknyttet som direktørDato: 21.12.2018
Registreringsdato: 21.12.2018 -
B & O BYGGEINDUSTRI A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2017
Registreringsdato: 02.02.2017
Blå bog (fortsat)
Philip har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2017 - 07.09.2022
Bestyrelsesmedlem
02.02.2017 - Stadig aktiv
Direktør
21.12.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Reel ejer
01.01.2017 - 07.09.2022
Direktør
01.01.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Stifter og Ejer
01.01.1996 - 22.03.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Philip Jelskov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jelskov Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.191' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet JAK København Holding ApS (55%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Philip Jelskov, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor B & O BYGGEINDUSTRI A/S landede et overskud på 2.188' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor JAK København Holding ApS landede et underskud på 1.684' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.116' DKK (B & O BYGGEINDUSTRI A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.068' DKK (B & O BYGGEINDUSTRI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.191' DKK (Jelskov Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Philip' netværk er Jens Sand Kirk.