Dung Hoang Tran
Erhvervsaktiv siden: | 17. apr. 1997 (27 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Portavia v/Dung Hoang Tran (Ejer) |
Største overskud: | 33' DKK GEKKOSTAR ApS (2019) |
Største underskud: | -330' DKK GEKKOSTAR ApS (2015) |
Største egenkapital: | 41' DKK MYLVL ApS (2014) |
Største gæld: | 763' DKK KDT HOLDING ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KDT HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Portavia v/Dung Hoang Tran (18 år 10 måneder) |
Seed: 456792845
Det startede for alvor en dag i 1997 hos Portavia v/Dung Hoang Tran (tidligere RT CONSULTING V/DUNG HOANG TRAN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Dung Hoang Tran der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Dung i 18 år 10 måneder, før stoppet d. 3. marts 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 3. marts 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KDT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MyJobDone International ApS
Via KDT HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
KDT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2006
Tidslinje (26)
-
GEKKOSTAR ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.03.2023
Registreringsdato: 13.03.2023 -
GEKKOSTAR ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2021
Registreringsdato: 24.06.2021 -
GEKKOSTAR ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017
Blå bog (fortsat)
Dung har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
14.12.2012 - 30.12.2017
Direktør
14.12.2012 - 24.06.2021
Bestyrelsesmedlem
28.10.2013 - 27.03.2014
Ejer
31.12.2017 - 13.03.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.04.2021 - 05.05.2022
Reel ejer
06.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 41,67% -
Stifter og Ejer
17.04.1997 - 03.03.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2008 - 14.10.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor GEKKOSTAR ApS kunne offentliggøre et overskud på 33' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor GEKKOSTAR ApS kunne offentliggøre et underskud på 330' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Dung' netværk er Frederik Steen Westenholz.