Tommy Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. okt. 1998 (25 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Auning Data v/Tommy Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 2.000' DKK BRUGSEN AUNING (2017) |
Største underskud: | -1.821' DKK BRUGSEN AUNING (2022) |
Største egenkapital: | 20.743' DKK BRUGSEN AUNING (2021) |
Største gæld: | 27.221' DKK BRUGSEN AUNING (2016) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos BRUGSEN AUNING (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Auning Data v/Tommy Larsen (23 år 7 måneder) |
Seed: 2006174172
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1998 i Auning Data v/Tommy Larsen (tidligere Auning Data v/Tommy Larsen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Tommy Larsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Tommy i 23 år 7 måneder, inden stoppet d. 31. maj 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor detailhandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. maj 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tommy Larsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Print ID Holding ApS
Via Tommy Larsen Holding ApS -
Print ID ApS
Via Print ID Holding ApS -
PRINFO HOLDING A/S
Via Print ID ApS -
PrinfoDenmark A/S
Via PRINFO HOLDING A/S
Direktørposter (3)
-
Print ID Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2019 -
Print ID ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2019 -
Tommy Larsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2019
Bestyrelsesposter (3)
-
Print ID Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2019 -
Print ID ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2019 -
BRUGSEN AUNING
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 22.04.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
BRUGSEN AUNING (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
Auning Data v/Tommy Larsen (Nu: Auning Data v/Tommy Larsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
Print ID ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2019
Registreringsdato: 01.11.2019
Blå bog (fortsat)
Tommy har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
21.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Direktør og Ejer
12.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.08.2019 - 25.09.2022
Direktør
28.08.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.11.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
23.10.1998 - 31.05.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tommy Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tommy Larsen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -26' DKK. Igennem sit holdingselskab Tommy Larsen Holding ApS har Tommy dermed også ejerandele i Print ID Holding ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Tommy Larsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor BRIX GRAFISK KOMMUNIKATION ApS (Nu: Print ID ApS) fremviste et overskud på 1.059' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor BRIX GRAFISK KOMMUNIKATION ApS (Nu: Print ID ApS) fremviste et underskud på 274' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 426' DKK (BRIX GRAFISK KOMMUNIKATION ApS (Nu: Print ID ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 278' DKK (BRUGSEN AUNING).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.202' DKK (BRUGSEN AUNING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -26' DKK (Tommy Larsen Holding IVS (Nu: Tommy Larsen Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Tommy' netværk er Rene Vendelbo Sejersen.