Niels Jørgen Clausen
Karrieren startede hos: | MORSØ FRØ A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 689' DKK FL CLAUSEN HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -250' DKK PLANTNINGSSELSKABET LEGIND BJERGE ApS (2020) |
Største egenkapital: | 2.742' DKK FL CLAUSEN HOLDING ApS (2020) |
Største gæld: | 5.163' DKK FL CLAUSEN HOLDING ApS (2019) |
Seed: 1406202797
Det hele startede for alvor for nu mange år siden hos MORSØ FRØ A/S (tidligere MORSØ FRØKONTOR AKTIESELSKAB) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Jørgen Clausen i 83 år 5 måneder, før stoppet d. 25. maj 1999.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. februar 2004.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
NIELS JØRGEN CLAUSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
MORSØ VIND I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Vejerslevgård Agro I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
PLANTNINGSSELSKABET LEGIND BJERGE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
PLANTNINGSSELSKABET LEGIND BJERGE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.06.2015
Ejendomme (4)
Tidslinje (13)
-
PLANTNINGSSELSKABET LEGIND BJERGE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.02.2023
Registreringsdato: 23.02.2023 -
Vejerslevgård Agro I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2020
Registreringsdato: 01.04.2020 -
FL CLAUSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.10.2016
Registreringsdato: 10.10.2016
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 108 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
06.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
04.06.2015 - Stadig aktiv
Direktør
23.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
20.04.1972 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
01.04.2020 - 26.07.2020
Ejer
01.04.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
12.04.2007 - 10.10.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor FL CLAUSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 273' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor FL CLAUSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 18' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Niels Dissing Clausen.