Steen Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 1977 (46 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | C-Pos ApS (Direktør) |
Største overskud: | 23.796' DKK FAM. HANSEN HOLDING ApS (2017-18) |
Største underskud: | -6.397' DKK Selskabet af 20122017 ApS (Nu: Unitec ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 34.830' DKK FAM. HANSEN HOLDING ApS (2017-18) |
Største gæld: | 22.183' DKK Selskabet af 20122017 ApS (Nu: Unitec ApS) (2018-19) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Selskabet af 20122017 ApS (Nu: Unitec ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af C-Pos ApS (40 år 3 måneder) |
Seed: 1841328237
Det hele begyndte for alvor for længe siden i C-Pos ApS (tidligere ULLABAMBI - LEGETØJ AF 1/4 1977 ApS SÆBY) som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Steen Hansen i 40 år 3 måneder, inden stoppet d. 2. januar 2018.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014-15 kunne fremvise et overskud på 3.060' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 19. februar 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FAM. HANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Unitec ApS
Via FAM. HANSEN HOLDING ApS -
Unitec 2024 ApS
Via Unitec ApS
Direktørposter (3)
-
Unitec 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2023 -
FAM. HANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2008 -
Unitec ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
Unitec 2024 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
ULLABAMBI - LEGETØJ AF 1/4 1977 ApS SÆBY (Nu: C-Pos ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.01.2018
Registreringsdato: 02.01.2018 -
KOMPLEMENTARSELSKABET AF 2409 ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2017
Registreringsdato: 20.12.2017
Blå bog (fortsat)
Steen har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2013 - 30.05.2017
Reel ejer
03.03.2017 - 26.12.2017
Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.05.2017 - 20.12.2017
Reel ejer
27.12.2017 - 31.03.2020
Ejerandel: 80% -
Direktør
19.12.2013 - 20.12.2017
Reel ejer
19.12.2013 - 26.12.2017
Reel ejer
27.12.2017 - 31.03.2020
Ejerandel: 80% -
Reel ejer
20.12.2017 - 28.02.2019
Direktør
20.12.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60%
Steen Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FAM. HANSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 22.581' DKK. Igennem sit holdingselskab FAM. HANSEN HOLDING ApS har Steen dermed også ejerandele i Unitec ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Steen Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor FAM. HANSEN HOLDING ApS fremviste et overskud på 23.796' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Selskabet af 20122017 ApS (Nu: Unitec ApS) fremviste et underskud på 6.397' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 6.397' DKK (Selskabet af 20122017 ApS (Nu: Unitec ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 22.581' DKK (FAM. HANSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -4.612' DKK (Selskabet af 20122017 ApS (Nu: Unitec ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Nicolai Gjerstrup Bluke-hansen.