Brit Lea Tipsmark
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1988 (36 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LÆGE BRIT LEA TIPSMARK (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af LÆGE BRIT LEA TIPSMARK (26 år 7 måneder) |
Seed: 1864006811
Karrieren som leder startede i 1988 ved LÆGE BRIT LEA TIPSMARK i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Brit Lea Tipsmark der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Brit i 26 år 7 måneder, før stoppet den 31. august 2014.
Virksomheden opererede indenfor alment praktiserende læger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. august 2014.
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
SEJERØ BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2021
Registreringsdato: 05.09.2021 -
LÆGE BRIT LEA TIPSMARK (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2014
Registreringsdato: 31.08.2014 -
SEJERØ BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2007
Registreringsdato: 17.04.2007
Blå bog (fortsat)
Brit har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.02.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2004 - 30.03.2004
Bestyrelsesmedlem
30.03.2004 - 17.04.2007
Bestyrelsesmedlem
17.04.2007 - 05.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1988 - 31.08.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Brit har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 4 måneder fra 2007 til 2021 hos SEJERØ BRUGSFORENING.
En af de forbindelser som går igen i Brit' netværk er Anders Christoffersen.