Claus Vilhelm Møller
Erhvervsaktiv siden: | 15. jun. 1988 (36 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | DUEODDE MINIGOLF/CLAUS V MØLLER (Ejer) |
Største overskud: | 1.456' DKK Møllers Dueodde Camping 2017 ApS (Nu: Møllers Dueodde Camping ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -444' DKK Møllers Dueodde Camping 2017 ApS (Nu: Møllers Dueodde Camping ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 4.677' DKK Møllers Dueodde Camping 2017 ApS (Nu: Møllers Dueodde Camping ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 7.773' DKK Møllers Dueodde Camping 2017 ApS (Nu: Møllers Dueodde Camping ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Møllers Dueodde Camping 2017 ApS (Nu: Møllers Dueodde Camping ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af DUEODDE MINIGOLF/CLAUS V MØLLER (31 år 6 måneder) |
Seed: 257382144
Det startede i 1988 i DUEODDE MINIGOLF/CLAUS V MØLLER i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Claus Vilhelm Møller der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Claus i 31 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen andre forlystelser og fritidsaktiviteter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AMCM Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Lembruch A3 ApS
Via AMCM Holding ApS
Direktørposter (1)
-
AMCM Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2017
Tidslinje (10)
-
Møllers Dueodde Camping 2017 ApS (Nu: Møllers Dueodde Camping ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.02.2020
Registreringsdato: 11.02.2020 -
DUEODDE MINIGOLF/CLAUS V MØLLER (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
Møllers Dueodde Camping I/S v/A. Riis og C. Møller (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017
Blå bog (fortsat)
Claus har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.02.2017 - 11.02.2020
Reel ejer
09.02.2017 - 10.02.2020
Ejerandel: 55% -
Stifter og Ejer
15.06.1988 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - 30.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Claus Vilhelm Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AMCM Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.925' DKK. Gennem holdingselskabet AMCM Holding ApS har Claus derfor også andele i Lembruch A3 ApS (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Claus Vilhelm Møller, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Møllers Dueodde Camping 2017 ApS (Nu: Møllers Dueodde Camping ApS) kunne fremvise et overskud på 1.122' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Møllers Dueodde Camping 2017 ApS (Nu: Møllers Dueodde Camping ApS) kunne fremvise et underskud på 444' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.456' DKK (Møllers Dueodde Camping 2017 ApS (Nu: Møllers Dueodde Camping ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.677' DKK (Møllers Dueodde Camping 2017 ApS (Nu: Møllers Dueodde Camping ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.925' DKK (AMCM Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Ulrik Lundsfryd.