Esben Juulsgaard Brødbæk
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1983 (41 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ESBEN JUULSGAARD BRØDBÆK (Stifter) |
Største overskud: | 48.741' DKK Maabjerg Energy Center - BioGas A/S (Nu: Maabjerg Biogas A/S) (2023) |
Største underskud: | -6.511' DKK Maabjerg Energy Center - BioGas A/S (Nu: Maabjerg Biogas A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 109.735' DKK Maabjerg Energy Center - BioGas A/S (Nu: Maabjerg Biogas A/S) (2023) |
Største gæld: | 408.181' DKK Maabjerg Energy Center - BioGas A/S (Nu: Maabjerg Biogas A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 77 årsværk hos Agrojob Denmark ApS (Nu: Akurat A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ESBEN JUULSGAARD BRØDBÆK (41 år 8 måneder) |
Seed: 1074710258
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1983 i ESBEN JUULSGAARD BRØDBÆK i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Esben Juulsgaard Brødbæk og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Stifter og Ejer har Esben nu bestreddet i 41 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen produktion af slagtesvin.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ESBEN JUULSGAARD BRØDBÆK
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Bolig Højgårdsparken Haderslev II Komplementar ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Bolig Brande Komplementar ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S Bolig Højgårdsparken Haderslev II
Via Bolig Højgårdsparken Haderslev II Komplementar ApS -
K/S Bolig Brande
Via Bolig Brande Komplementar ApS
Repræsentant (1)
-
Vikar- & Hjemmeservice Midt-Vest
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.02.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
MAABJERG BIOENERGY LEVERANDØRFORENING A.M.B.A
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.07.2008
Tidslinje (17)
-
Agrojob Denmark ApS (Nu: Akurat A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2024
Registreringsdato: 13.03.2024 -
Bolig Brande Komplementar ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.02.2024
Registreringsdato: 13.02.2024 -
K/S Bolig Brande (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.02.2024
Registreringsdato: 13.02.2024
Blå bog (fortsat)
Esben har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
13.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
13.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Repræsentant
28.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
12.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
12.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Esben Juulsgaard Brødbæk har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Maabjerg Energy Center - BioGas A/S (Nu: Maabjerg Biogas A/S) der præsenterede et overskud på 48.741' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i Agrojob Denmark ApS (Nu: Akurat A/S) der præsenterede et underskud på 1.770' DKK.
Esben har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 2 måneder fra 2008 til i dag hos MAABJERG BIOENERGY LEVERANDØRFORENING A.M.B.A.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 48.741' DKK (Maabjerg Energy Center - BioGas A/S (Nu: Maabjerg Biogas A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 109.735' DKK (Maabjerg Energy Center - BioGas A/S (Nu: Maabjerg Biogas A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 34' DKK (Bolig Højgårdsparken Haderslev II Komplementar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Esben' netværk er Christian Gersdorff Stenbjerre.