Michael Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1998 (26 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | L-Byg I/S (Ejer) |
Største overskud: | 9.039' DKK MIDTFYNS TOTALSERVICE A/S (2023) |
Største underskud: | -2.527' DKK DANSK INDUSTRI- OG SKADESERVICE SJÆLLAND ApS (2023) |
Største egenkapital: | 41.041' DKK NIELSEN & SØNNER HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 19.394' DKK Nielsen & Sønner Ejendomme ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos MIDTFYNS TOTALSERVICE A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af NIELSEN & SØNNER HOLDING ApS (18 år 4 måneder) |
Seed: 1930624584
Det hele begyndte den dag i 1998 i L-Byg I/S (tidligere LM BYG I/S) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Lars Viggo Dueholm Danekilde at Michael Nielsen stiftede L-Byg I/S den dag i februar 1998. Hvervet som Ejer og Stifter havde Michael i 9 år 4 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
WRANG OG NIELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
MARTIN WRANG HOLDING ApS
Ejerandel: 0% -
ANDERS WRANG HOLDING ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
NIELSEN & SØNNER HOLDING ApS
Via WRANG OG NIELSEN HOLDING ApS -
MIDTFYNS TOTALSERVICE A/S
Via NIELSEN & SØNNER HOLDING ApS -
GOG HOLDING A/S
Via MIDTFYNS TOTALSERVICE A/S -
GUDMEHALLERNE A/S
Via GOG HOLDING A/S -
GOG SPORT A/S
Via GOG HOLDING A/S -
De3Broer ApS
Via GOG HOLDING A/S -
DANSK INDUSTRI- OG SKADESERVICE SJÆLLAND ApS
Via NIELSEN & SØNNER HOLDING ApS -
Nielsen & Sønner Ejendomme ApS
Via NIELSEN & SØNNER HOLDING ApS -
ViBo Ejendomme ApS
Via NIELSEN & SØNNER HOLDING ApS -
Nielsen og Storm ApS
Via NIELSEN & SØNNER HOLDING ApS
Direktørposter (9)
-
MARTIN WRANG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2009 -
WRANG OG NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2009 -
Nielsen og Storm ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.08.2021 -
NIELSEN & SØNNER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2006 -
MIDTFYNS TOTALSERVICE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2006 -
ViBo Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2016 -
ANDERS WRANG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2009 -
Nielsen & Sønner Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2016 -
DANSK INDUSTRI- OG SKADESERVICE SJÆLLAND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2013
Bestyrelsesposter (5)
-
De3Broer ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.09.2020 -
MIDTFYNS TOTALSERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2012 -
GOG HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.09.2019 -
DANSK INDUSTRI- OG SKADESERVICE SJÆLLAND ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2013 -
GOG SPORT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.09.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (37)
-
Nielsen og Storm ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.08.2021
Registreringsdato: 06.08.2021 -
Midtfyns Kloakservice ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.03.2021
Registreringsdato: 04.03.2021 -
De3Broer ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.09.2020
Registreringsdato: 28.09.2020
Blå bog (fortsat)
Michael har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
06.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Bestyrelsesmedlem
23.09.2019 - Stadig aktiv
Ejer
25.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via MIDTFYNS TOTALSERVICE A/S -
Reel ejer og Direktør
26.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør og Reel ejer
17.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2015 - Stadig aktiv
Ejer
12.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via GOG HOLDING A/S
Michael Nielsen er indehaver af 3 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• ANDERS WRANG HOLDING ApS (1% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.410' DKK.
• MARTIN WRANG HOLDING ApS (1% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.410' DKK.
• WRANG OG NIELSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.410' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet NIELSEN & SØNNER HOLDING ApS (60,4%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Michael Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor MIDTFYNS TOTALSERVICE A/S landede et overskud på 9.039' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor DANSK INDUSTRI- OG SKADESERVICE SJÆLLAND ApS landede et underskud på 2.527' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.039' DKK (MIDTFYNS TOTALSERVICE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.527' DKK (DANSK INDUSTRI- OG SKADESERVICE SJÆLLAND ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 41.041' DKK (NIELSEN & SØNNER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -264' DKK (Nielsen og Storm ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Anders Wrang Nielsen.