Jakob Schiøtt
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1997 (27 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Reklamebureauet Aktiv Partner I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.310' DKK HELLEBO HUS ApS (2015) |
Største underskud: | -2.198' DKK EJENDOMSFONDEN CONCURA (2015) |
Største egenkapital: | 5.759' DKK DRIFTSFONDEN CONCURA (Nu: Fonden ConCura) (2018) |
Største gæld: | 38.280' DKK DRIFTSFONDEN CONCURA (Nu: Fonden ConCura) (2019) |
Flest årsværk: | 59 årsværk hos DRIFTSFONDEN CONCURA (Nu: Fonden ConCura) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af JA-LA HOLDING ApS (10 år 10 måneder) |
Seed: 1197627732
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1997 ved Reklamebureauet Aktiv Partner I/S (tidligere Aktiv Partner Sjælland v/Jacob Schiøtt & Lars Christensen) med titlen som Ejer. Jakob Schiøtt købte en part af virksomheden d. 1. april 1997 og havde dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Jakob af: Lars Tom Hjorth Christensen. Rollen som Ejer bestred Jakob i 7 år 9 måneder, før stoppet den 1. januar 2005.
Virksomheden opererede indenfor reklamebureauvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. januar 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Schiøtt Management ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Act Rekruttering ApS
Via Schiøtt Management ApS
Direktørposter (2)
-
Act Rekruttering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2023 -
Schiøtt Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2016
Bestyrelsesposter (5)
-
Allerød krisecenter ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.07.2021 -
Holbæk Sportel A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2023 -
HELLEBO HUS ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.04.2021 -
Huset Cura ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.05.2021 -
fairADViCE.dk ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.12.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (34)
-
Koniki ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
fairADViCE.dk ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
Koniki ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2023
Registreringsdato: 18.05.2023
Blå bog (fortsat)
Jakob har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
27.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
29.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor DRIFTSFONDEN CONCURA (Nu: Fonden ConCura) kunne offentliggøre et overskud på 774' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor EJENDOMSFONDEN CONCURA kunne offentliggøre et underskud på 2.198' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.107' DKK (DRIFTSFONDEN CONCURA (Nu: Fonden ConCura)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 273' DKK (Koniki ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.015' DKK (DRIFTSFONDEN CONCURA (Nu: Fonden ConCura)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -803' DKK (Huset Cura ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Said El Faquiri.